KRS 0000513276
NIP9492197791
REGON24358823200000
NazwaCOGERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOGERO
Data rejestracji 13 cze 2014 (10 lat temu) 13 cze 2014
Data usunięcia 12 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KISIELEWSKIEGO, 18/28, CZĘSTOCHOWA, 42-215, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6005000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAJOLANTA WACHELKA
Beneficjent
MAREK JANUSZ WACHELKA
Beneficjent
MAREK JANUSZ WACHELKA
reprezentant
MAREK JANUSZ WACHELKA
Wspólnik
2014-06-13
2016-12-21
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ
JOLANTA WACHELKA
Wspólnik
2014-06-13
2016-12-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
LIMPINGTON LIMITED
Wspólnik
2016-12-21
2017-03-15
120.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000.000,00 ZŁ
MAREK JANUSZ WACHELKA
Wspólnik
2017-03-15
2021-04-12
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ
JOLANTA WACHELKA
Wspólnik
2017-03-15
2021-04-12
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
JOLANTA WACHELKA
Prokurent
2014-06-13
2021-04-12
PROKURA SAMOISTNA - PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI W IMIENIU SPÓŁKI
JOLANTA WACHELKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
MAREK JANUSZ WACHELKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MAREK JANUSZ WACHELKA
PREZES ZARZĄDU
2014-06-13
2021-04-12
2014-06-13
2014-12-12
KISIELEWSKIEGO, 18/28 B, CZĘSTOCHOWA, 42-215, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie