KRS 0000522455
NIP8133696542
REGON18115077900000
NazwaBAGETRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBAGETRO
Data rejestracji 09 wrz 2014 (10 lat temu) 09 wrz 2014
Data usunięcia 08 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZIMOWIT, 51, RZESZÓW, 35-605, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MARCIN@BAGETRO.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAMARCIN WIKTOR WALIGÓRA
Wspólnik
2014-09-09
2018-06-07
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
DOMINIKA DANUTA WALIGÓRA
Wspólnik
2014-09-09
2018-06-07
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100,00 ZŁ
MONIKA BEATA CHRUŚCIEL
Wspólnik
2018-06-07
2022-07-08
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MARCIN WIKTOR WALIGÓRA
PREZES ZARZĄDU
2014-09-09
2018-06-07
MACIEJ TADEUSZ CHRUŚCIEL
PREZES ZARZĄDU
2018-06-07
2020-03-09
2014-09-09
2018-06-07
KRZYŻANOWSKIEGO, 26, RZESZÓW, 35-329, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie