KRS 0000521702
NIP5252594390
REGON14741046800000
NazwaPETROL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPETROL MANAGEMENT
Data rejestracji 02 wrz 2014 (10 lat temu) 02 wrz 2014
Data usunięcia 06 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SIENNA, 39, WARSZAWA, 00-121, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAOCTAVA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2014-09-02
2018-09-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
147239572
MONIKA NIEWIADOMSKA
Likwidator
2017-12-29
2018-09-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
MONIKA NIEWIADOMSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-02
2017-12-29
MARIUSZ STANISŁAW KLEMENTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-02
2016-03-07
TOMASZ WIKTOR BIERNACKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-03-07
2017-12-29
2014-09-02
2017-12-29
PETROL MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-02
2014-10-21
GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
2014-10-21
2016-03-30
SZTURMOWA, 9, WARSZAWA, 02-678, WARSZAWA, POLSKA
2016-03-30
2017-10-04
UL. GRZYBOWSKA, 2, WARSZAWA, 00-131, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie