KRS 0000521115
NIP8481862089
REGON28161564300000
Nazwa"KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA DĄB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKANCELARIA ODSZKODOWAWCZA DĄB
Data rejestracji 26 sie 2014 (10 lat temu) 26 sie 2014
Data usunięcia 14 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 15, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIATOMASZ CZEPUŁKOWSKI
Wspólnik
2014-08-26
2021-12-14
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ
ADAM PALIWODA
Wspólnik
2014-08-26
2021-12-14
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ
WOJCIECH KRUSZEWSKI
Wspólnik
2014-08-26
2021-12-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
WOJCIECH KRUSZEWSKI
Likwidator
2020-12-02
2021-12-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU
WOJCIECH KRUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-08-26
2020-12-02
2014-08-26
2020-12-02
"KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA DĄB" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie