KRS 0000251964
NIP5422969105
REGON20006770700000
NazwaTRANS-AVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRANS-AVIA
Data rejestracji 28 lut 2006 (19 lat temu) 28 lut 2006
Data usunięcia 09 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MICKIEWICZA, 15, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (31)
#55 HOTELE I RESTAURACJE #5552 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6021 TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, ROZKŁADOWY POZOSTAŁY #6021A TRANSPORT PASAŻERSKI MIEJSKI #6021B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY #6021C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY #6022Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311 PRZEŁADUNEK TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6322 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6340A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6340B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH WODNYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6340C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7121 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGOMARIA KOWALEWSKA
Wspólnik
2006-02-28
2018-11-09
34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
LENA ELŻBIETA KOWIESKA
Wspólnik
2006-02-28
2009-08-21
32 (TRZYDZIEŚCI DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000 (SZESNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
JOLANTA GRUS NOWAK
Wspólnik
2006-02-28
2009-08-21
34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MONIKA KOWALEWSKA
Wspólnik
2009-08-21
2018-11-09
16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000 (OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DARIUSZ TADEUSZ WRÓBLEWSKI
Wspólnik
2011-12-23
2018-11-09
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MAGDALENA ZAWADKA
Wspólnik
2011-12-23
2018-11-09
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MIROSŁAW ANDRZEJ KOWIESKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-28
2009-08-21
JAROSŁAW MAREK KOWALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-28
2015-07-16
MACIEJ WYSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-28
2009-08-21
ADAM KRUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-08-21
2011-12-23
ALEKSANDRA MARIA KOWALEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-08-21
2011-12-23
MAGDALENA ZAWADKA
Członek Organu Nadzoru
2011-12-23
2018-11-09
DARIUSZ TADEUSZ WRÓBLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-12-23
2018-11-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARIA KOWALEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2006-02-28
2017-02-16
2006-02-28
2009-08-21
LEGIONOWA, 30, BIAŁYSTOK, 15-281, BIAŁYSTOK, POLSKA
2009-08-21
2011-12-23
GROCHOWA, 1, BIAŁYSTOK, 15-423, BIAŁYSTOK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie