KRS 0000516682
NIP6793102045
REGON12316058200000
NazwaMAT USŁUGI IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAT USŁUGI IT
Data rejestracji 14 lip 2014 (10 lat temu) 14 lip 2014
Data usunięcia 25 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZEMIEŚLNICZA, 1, KRAKÓW, 30-363, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃMARCIN PIOTR TARCZYŃSKI
Beneficjent
TOMASZ WACŁAW MUSIALIK
Beneficjent
PIOTR TOMASZ ŁABUDA
Beneficjent
MARCIN PIOTR TARCZYŃSKI
zgłaszający - likwidator
MARCIN PIOTR TARCZYŃSKI
Wspólnik
2014-07-14
2022-11-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ WACŁAW MUSIALIK
Wspólnik
2014-07-14
2022-11-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
PIOTR TOMASZ ŁABUDA
Wspólnik
2014-07-14
2022-11-25
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
MARCIN PIOTR TARCZYŃSKI
Likwidator
2021-12-13
2022-11-25
MARCIN PIOTR TARCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ WACŁAW MUSIALIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR TOMASZ ŁABUDA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
MARCIN PIOTR TARCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-14
2021-12-13
TOMASZ WACŁAW MUSIALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-14
2021-12-13
PIOTR TOMASZ ŁABUDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-14
2021-12-13
2014-07-14
2021-12-13
MAT USŁUGI INFORMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie