KRS 0000514659
NIP5472150821
REGON24360138100000
NazwaELDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELDOR
Data rejestracji 25 cze 2014 (10 lat temu) 25 cze 2014
Data usunięcia 12 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROF. DR. MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA, 46, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5472150821
data rejestracji 08 lip 2014
status Czynny
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4743Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4754Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHELWIRA MARIA BOGUSŁAWSKA
Wspólnik
2014-06-25
2024-06-12
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF MIROSŁAW SOKOŁOWSKI
Wspólnik
2014-06-25
2019-01-30
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.600,00 ZŁ
BARBARA KATARZYNA SZYMIK
Wspólnik
2019-01-30
2020-09-04
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
RAFAŁ MARIAN BOGUSŁAWSKI
Wspólnik
2020-09-04
2024-06-12
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ELWIRA MARIA BOGUSŁAWSKA
Prokurent
2014-09-25
2019-01-30
SAMOISTNA
BARBARA KATARZYNA SZYMIK
Prokurent
2019-01-30
2020-09-04
SAMOISTNA
ELWIRA MARIA BOGUSŁAWSKA
Likwidator
2020-12-23
2024-06-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ELWIRA MARIA BOGUSŁAWSKA
PREZES ZARZĄDU
2019-01-30
2020-12-23
RAFAŁ MARIAN BOGUSŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-25
2019-01-30
KRZYSZTOF MIROSŁAW SOKOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-25
2015-03-13
DOROTA CZERSKA SOKOŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-13
2019-01-30
2014-06-25
2020-12-23
ELDOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-25
2015-03-13
PLAC SMOLKI, 4, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2015-03-13
2020-09-04
UL. 1 MAJA, 21, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie