KRS 0000406256
NIP5482657987
REGON24280974800000
NazwaINTERMEDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTERMEDICO
Data rejestracji 22 gru 2011 (13 lat temu) 22 gru 2011
Data usunięcia 28 mar 2019 28 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROF. DR. MIECZYSŁAWA MICHAŁOWICZA, 46, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETGRZEGORZ KAMIŃSKI
Wspólnik
2011-12-22
2015-08-04
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200,00 ZŁ
ZBIGNIEW KAMIŃSKI
Wspólnik
2013-06-25
2015-08-04
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ
Wspólnik
2015-08-04
2018-02-26
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200,00 ZŁOTYCH
28057968400000
ARKADIUSZ MUCHA
Wspólnik
2015-08-04
2018-02-26
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁOTYCH
JOLANTA RENATA SEREDYŃSKA SŁOTA
Kurator
2017-03-22
2018-01-17
ARKADIUSZ MUCHA
Prokurent
2015-08-04
2018-02-26
PROKURA SAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA
ZBIGNIEW KAMIŃSKI
Prokurent
2011-12-22
2015-08-04
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
GRZEGORZ KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-22
2013-06-25
JANUSZ MAREK WIETECHA
PREZES ZARZĄDU
2013-06-25
2014-04-30
GRZEGORZ KAMIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-04-30
2015-08-04
GRZEGORZ ANDRZEJ ROZWÓD
PREZES ZARZĄDU
2015-08-04
2015-11-06
ŁUKASZ CHOJECKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-03
2017-01-12
2011-12-22
2015-08-04
PIKIETY, 84, CIESZYN, 43-400, CIESZYN, POLSKA
TW4020019004313
2023-04-20
2023-11-02
288.71 PLN
TW4020019004313
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020019004312
2023-04-20
2023-11-02
3013.67 PLN
TW4020019004312
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020019004314
2023-04-20
2023-11-02
695.98 PLN
TW4020019004314
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020019004315
2023-04-20
2023-11-02
230.71 PLN
TW4020019004315
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020019004316
2023-04-20
2023-11-02
17.89 PLN
TW4020019004316
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020115006310
2023-04-20
2023-11-02
1979.28 PLN
TW4020115006310
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020115006311
2023-04-20
2023-11-02
2685.74 PLN
TW4020115006311
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020115006312
2023-04-20
2023-11-02
492.49 PLN
TW4020115006312
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020115006313
2023-04-20
2023-11-02
722.46 PLN
TW4020115006313
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
TW4020115006309
2023-04-20
2023-11-02
8333.05 PLN
TW4020115006309
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie