KRS 0000513602
NIP6832080745
REGON12277397000000
NazwaELSTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaELSTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 lip 2014 (10 lat temu) 01 lip 2014
Data usunięcia 26 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres JANIŃSKA, 32, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email NIERUCHOMOSCI@ELSTA.TECH
Dane podatkowe
NIP 6832080745
data rejestracji 06 lut 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAŁGORZATA ALEKSANDRA PATROŃSKA
Beneficjent
DOROTA KRUCZEK
Beneficjent
DOROTA KRUCZEK
reprezentant
JACEK MICHAŁ STANKIEWICZ
reprezentant
MAGDALENA STANISŁAWA SZCZĘŚNIAK
Beneficjent
JAKUB JACEK STANKIEWICZ
Beneficjent
MAŁGORZATA WŁADYSŁAWA STANKIEWICZ
Beneficjent
JACEK MICHAŁ STANKIEWICZ
Beneficjent
JAKUB STANKIEWICZ
Wspólnik
2014-07-01
2022-06-14
DOROTA KRUCZEK
Wspólnik
2014-07-01
2022-09-26
Wspólnik
2014-07-01
2022-09-26
12273462100000
MAŁGORZATA WŁADYSŁAWA STANKIEWICZ
Wspólnik
2019-11-18
2022-09-26
JACEK MICHAŁ STANKIEWICZ
Wspólnik
2020-04-29
2022-09-26
JACEK MICHAŁ STANKIEWICZ
Wspólnik
2014-07-01
2019-11-18
MAŁGORZATA ALEKSANDRA PATROŃSKA
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADA 12% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ELSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ELSTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
DOROTA KRUCZEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK POSIADA 9% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ELSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ELSTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
MAGDALENA STANISŁAWA SZCZĘŚNIAK
Beneficjent
WSPÓLNIK POSIADA 12% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ELSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ELSTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
JAKUB JACEK STANKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK POSIADA 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ELSTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ELSTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
MAŁGORZATA WŁADYSŁAWA STANKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADA 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ELSTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI ELSTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
JACEK MICHAŁ STANKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK POSIADA 67% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ELSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI ELSTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI: ELSTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WIELICZCE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE. OBECNIE W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: DOROTA KRUCZEK - PREZES ZARZĄDU, JACEK STANKIEWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2014-07-01
2022-09-26
12273462100000
2014-07-01
2022-09-26
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-07-01
2022-09-26
ELSTA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-07-01
2022-09-26
JANIŃSKA, 32, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA
2019-11-18
2022-09-26
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2014-07-01
2022-09-26
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2014-07-01
2022-09-26
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2014-07-01
2022-09-26
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2014-07-01
2022-09-26
8211Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
2014-07-01
2022-09-26
8219Z - WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
2014-07-01
2022-09-26
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie