KRS 0000512990
NIP6793101241
REGON12313167500000
NazwaAGILE FREAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGILE FREAKS
Data rejestracji 10 cze 2014 (10 lat temu) 10 cze 2014
Data usunięcia 22 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 12, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11500,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCHADRIAN NICOLAE NISTOR
Beneficjent
1986-12-21
ALEXANDRU NICOLAE CALINOIU
Beneficjent
1983-07-29
ADRIAN NICOLAE NISTOR
reprezentant
1986-12-21
ALEXANDRU NICOLAE CALINOIU
reprezentant
1983-07-29
DEUTSCHE TELEKOM HUB: RUM FUND GMBH
Wspólnik
2018-09-17
2019-06-09
15 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00 ZŁ
ALEXANDRU NICOLAE CALINOIU
Wspólnik
2014-06-10
2021-07-22
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.500 ZŁ
1983-07-29
ADRIAN NICOLAE NISTOR
Wspólnik
2014-06-10
2021-07-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
1986-12-21
DEUTSCHE TELEKOM VENTURE FUNDS GMBH
Wspólnik
2014-11-21
2018-09-17
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ
ALEXANDRU NICOLAE CALINOIU
Likwidator
2020-05-29
2021-07-22
1983-07-29
ADRIAN NICOLAE NISTOR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ALEXANDRU NICOLAE CALINOIU
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ALEXANDRU NICOLAE CALINOIU
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-10
2020-05-29
1983-07-29
ADRIAN NICOLAE NISTOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-10
2020-05-29
1986-12-21
2014-06-10
2020-05-29
AGILE FREAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie