KRS 0000512944
NIP6793101347
REGON12313247900000
NazwaECOISME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaECOISME
Data rejestracji 10 cze 2014 (10 lat temu) 10 cze 2014
Data usunięcia 06 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 12, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5900,00 PLN
Dane kontaktowe
Email VANYA@ECOIS.ME
Dane podatkowe
NIP 6793101347
data rejestracji 12 cze 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAANTON DIATLOV
Beneficjent
OLEKSANDR DIATLOV
Beneficjent
ANTON DIATLOV
reprezentant
IVAN PASICHNYK
Beneficjent
OLEKSANDR DIATLOV
reprezentant
OLEKSANDR DIATLOV
Wspólnik
2014-06-10
2016-09-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
NAZAR MOKRYNSKYI
Wspólnik
2014-06-10
2016-09-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
ANTON DIATLOV
Wspólnik
2014-06-10
2016-09-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
DEUTSCHE TELEKOM VENTURE FUNDS GMBH
Wspólnik
2015-03-13
2016-09-12
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900,00 ZŁ
IVAN PASICHNYK
Wspólnik
2014-06-10
2016-09-12
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
ECOISME LIMITED
Wspólnik
2016-09-12
2020-08-06
118 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.900ZŁ
OLEKSANDR DIATLOV
Likwidator
2018-10-03
2020-08-06
ANTON DIATLOV
Likwidator
2018-10-03
2020-08-06
IVAN PASICHNYK
Likwidator
2018-10-03
2020-08-06
ANTON DIATLOV
Beneficjent
POSIADANIE 27.78 % W JEDYNYM WSPÓLNIKU SPÓŁKI
OLEKSANDR DIATLOV
Beneficjent
POSIADANIE 27,78% UDZIAŁÓW W JEDYNYM WSPÓLNIKU SPÓŁKI
IVAN PASICHNYK
Beneficjent
POSIADANIE 27.78 % UDZIAŁÓW W JEDYNYM WSPÓLNIKU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
IVAN PASICHNYK
PREZES ZARZĄDU
2014-06-10
2018-10-03
OLEKSANDR DIATLOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-10
2018-10-03
NAZAR MOKRYNSKYI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-10
2017-03-31
ANTON DIATLOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-10
2018-10-03
2014-06-10
2018-10-03
ECOISME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie