KRS 0000511788
NIP8951978815
REGON02132689200000
NazwaENERGO - KONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaENERGO - KONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 maj 2014 (10 lat temu) 30 maj 2014
Data usunięcia 26 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres WŁOŚCIAŃSKA, 19 D, WROCŁAW, 51-514, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8951978815
data rejestracji 02 wrz 2010
status Czynny
17175010640000000041013297
BNP Oddział we Wrocławiu
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEMARIUSZ KUPIEC
Beneficjent
DARIUSZ WESOŁOWSKI
Beneficjent
DARIUSZ ŚWIĘCICKI
Beneficjent
MARIUSZ KUPIEC
zgłaszający - wspólnik spółki
DARIUSZ WESOŁOWSKI
zgłaszający - wspólnik spółki
DARIUSZ ŚWIĘCICKI
zgłaszający - wspólnik spółki
MARIUSZ KUPIEC
Wspólnik
2014-05-30
2021-01-26
DARIUSZ WESOŁOWSKI
Wspólnik
2014-05-30
2021-01-26
Wspólnik
2014-05-30
2021-01-26
02236793000000
DARIUSZ ŚWIĘCICKI
Wspólnik
2014-05-30
2021-01-26
MARIUSZ KUPIEC
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
DARIUSZ WESOŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
DARIUSZ ŚWIĘCICKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2014-05-30
2021-01-26
02236793000000
2014-05-30
2021-01-26
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-05-30
2021-01-26
ENERGO - KONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-05-30
2021-01-26
WŁOŚCIAŃSKA, 19 D, WROCŁAW, 51-514, WROCŁAW, POLSKA
2014-05-30
2021-01-26
3314Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
2014-05-30
2021-01-26
2651Z - PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
2014-05-30
2021-01-26
2712Z - PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2014-05-30
2021-01-26
2790Z - PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
2014-05-30
2021-01-26
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2014-05-30
2021-01-26
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2014-05-30
2021-01-26
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2014-05-30
2021-01-26
4669Z - SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
2014-05-30
2021-01-26
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2014-05-30
2021-01-26
4799Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie