KRS 0000362746
NIP8951978815
REGON02132689200000
NazwaEK ENERGO - KONTROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEK ENERGO - KONTROL
Data rejestracji 12 sie 2010 (14 lat temu) 12 sie 2010
Data usunięcia 26 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WŁOŚCIAŃSKA, 19D, WROCŁAW, 51-514, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8951978815
data rejestracji 02 wrz 2010
status Czynny
17175010640000000041013297
BNP Oddział we Wrocławiu
ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEMARIUSZ KUPIEC
Beneficjent
DARIUSZ WESOŁOWSKI
Beneficjent
DARIUSZ ŚWIĘCICKI
Beneficjent
MARIUSZ KUPIEC
zgłaszający - wspólnik spółki
DARIUSZ WESOŁOWSKI
zgłaszający - wspólnik spółki
DARIUSZ ŚWIĘCICKI
zgłaszający - wspólnik spółki
DARIUSZ ŚWIĘCICKI
Wspólnik
2010-08-12
2015-05-26
667 (SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.350 (TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH
MARIUSZ KUPIEC
Wspólnik
2010-08-12
2015-05-26
666 (SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.300,00 (TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE TRZYSTA) ZŁOTYCH
JAROSŁAW GOLA
Wspólnik
2010-08-12
2012-10-26
500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
DARIUSZ WESOŁOWSKI
Wspólnik
2010-08-12
2015-05-26
666 (SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.300,00 (TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE TRZYSTA) ZŁOTYCH
MARIUSZ KUPIEC
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
DARIUSZ WESOŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
DARIUSZ ŚWIĘCICKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA MIENIEM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY W WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA MIENIEM RÓWNYM LUB PRZEKRACZAJĄCYM WARTOŚĆ 50.000 ZŁOTYCH WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
DARIUSZ WESOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-12
2015-05-26
DARIUSZ ŚWIĘCICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-12
2015-05-26
MARIUSZ KUPIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-12
2015-05-26
JAROSŁAW GOLA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-12
2012-10-26
2010-08-12
2011-10-13
KUROPATWIA, 6, KUROPATWIA, 51-419, WROCŁAW, POLSKA
2011-10-13
2011-10-25
KUROPATWIA, 6, WROCŁAW, 51-419, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie