KRS 0000511778
NIP6110202328
REGON23000822000000
NazwaSTELMET BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaSTELMET BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 02 cze 2014 (10 lat temu) 02 cze 2014
Data usunięcia 25 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres GORZOWSKA, 20, ZIELONA GÓRA, 65-127, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6110202328
data rejestracji 30 cze 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCISTANISŁAW BIEŃKOWSKI
Beneficjent
MARIUSZ ADRIAN JÓZEFCZYK
reprezentant
SŁAWOMIR JANKOWSKI
reprezentant
Wspólnik
2014-06-02
2022-04-25
08110412700000
Wspólnik
2014-06-02
2022-04-25
08116695000000
STANISŁAW BIEŃKOWSKI
Beneficjent
WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ STELMET BIOENERGIA SP. Z O.O. III SKA, KTÓRA POSIADA WIĘKSZOŚCIOWE UDZIAŁY W STELMET BIOENERGIA SP. Z O.O. SP.J.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONU JESY WSPÓLNIK - SPÓŁKA POD FIRMĄ STELMET BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCY POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW, W TYM ZARZĄD. WSPÓLNIK - SPÓŁKA POD FIRMĄ STELMET BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ III SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA DZIAŁAJĄCY POPRZEZ SWYCH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW, W TYM KOMPLEMENTARIUSZA, BĘDZIE UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM WSPÓLNIKIEM - SPÓŁKĄ POD FIRMĄ STELMET BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Członek Organu Reprezentacji
2014-06-02
2022-04-25
08110412700000
Członek Organu Reprezentacji
2014-06-02
2022-04-25
08116695000000
2014-06-02
2022-04-25
SPÓŁKA JAWNA
2014-06-02
2022-04-25
STELMET BIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
2014-06-02
2022-04-25
GORZOWSKA, 20, ZIELONA GÓRA, 65-127, ZIELONA GÓRA, POLSKA
2015-01-23
2022-04-25
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-01-23
2022-04-25
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-01-23
2022-04-25
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2015-01-23
2022-04-25
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2015-01-23
2022-04-25
3530Z - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2015-01-23
2022-04-25
4671Z - SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
2015-01-23
2022-04-25
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2015-01-23
2022-04-25
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2015-01-23
2022-04-25
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2015-01-23
2022-04-25
7739Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie