KRS 0000509546
NIP8971612951
REGON93207721900000
Nazwa"INPAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINPAK
Data rejestracji 03 lip 2014 (10 lat temu) 03 lip 2014
Data usunięcia 31 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SARMACKA, 4, KATOWICE, 40-607, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #1729Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURYJERZY ALEKSANDER SITKOWSKI
Beneficjent
JERZY ALEKSANDER SITKOWSKI
reprezentant
JERZY ALEKSANDER SITKOWSKI
Wspólnik
2014-07-03
2022-05-31
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.850,00 ZŁ
JAROSŁAW ŚNIADAŁA
Wspólnik
2014-07-03
2022-05-31
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
DARIUSZ HENRYK GRUDZIEŃ
Wspólnik
2014-07-03
2022-05-31
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁ
ZBIGNIEW KAZIMIERZ FRANCZYK
Wspólnik
2014-07-03
2022-05-31
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁ
DARIUSZ HENRYK GRUDZIEŃ
Likwidator
2018-11-09
2022-05-31
JERZY ALEKSANDER SITKOWSKI
Likwidator
2018-11-09
2022-05-31
JERZY ALEKSANDER SITKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
37 UDZIAŁÓW
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JERZY SITKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-07-03
2018-11-09
DARIUSZ HENRYK GRUDZIEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-07-03
2018-11-09
2014-07-03
2018-11-09
"INPAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie