KRS 0000051013
REGON39077076700000
Nazwa"MEDIA-REM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMEDIA-REM
Data rejestracji 16 paź 2001 (23 lata temu) 16 paź 2001
Data usunięcia 27 gru 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STEFANA OKRZEI, 6, CHOJNÓW, 59-225, CHOJNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 650000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4010C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #9000D ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW #4531A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4525C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓWDOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY WYROBÓW PAPIEROWYCH "DOLPAKART" S.A.
Wspólnik
2001-10-16
2004-12-27
650 UDZIAŁÓW PO 1000, ZŁ (TYSIĄC ZŁOTYCH) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650.000, ZŁ (SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
390303540
MARCIN LEOPOLD GIEMZA
Likwidator
2002-02-28
2004-12-27
STEFAN JUŚKIEWICZ
Powiernik
2003-11-05
2004-12-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
JAROSŁAW ŚNIADAŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-10-16
2002-02-28
2001-10-16
2002-02-28
"MEDIA-REM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie