KRS 0000508501
NIP9671360374
REGON34157263700000
NazwaKUJAWSKO - POMORSKI KLASTER ICT
Krótka nazwaKUJAWSKO - POMORSKI KLASTER ICT
Data rejestracji 07 maj 2014 (10 lat temu) 07 maj 2014
Data usunięcia 15 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. JANA ZAMOYSKIEGO, 2B, BYDGOSZCZ, 85-063, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9671360374
data rejestracji 31 mar 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #2680Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJTOMASZ ALEKSANDER KIERUL
Likwidator
2023-08-17
2024-01-15
JAN KRZYSZTOF TRZCIŃSKI
Beneficjent
MACIEJ GRABOWSKI
Beneficjent
ANNA MARIA LIZOŃ
Beneficjent
MARTA LIZOŃ
Beneficjent
ZBIGNIEW HENRYK LIZOŃ
Beneficjent
1954-07-28
ŁUKASZ ANDRZEJ RYBACKI
Beneficjent
PAWEŁ MARCIN RZECZEWSKI
Beneficjent
JANINA STANIEWSKA
Beneficjent
MAREK LESZEK STANIEWSKI
Beneficjent
MICHAŁ WITOLD KIERUL
Beneficjent
JAN KRZYSZTOF TRZCIŃSKI
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI
MACIEJ GRABOWSKI
Beneficjent
CZŁONEK RADY FUNDACJI
ANNA MARIA LIZOŃ
Beneficjent
WSPÓLNIK P.W. TARPOL SP. Z O.O. - CZŁONKA RADY FUNDACJI
MARTA LIZOŃ
Beneficjent
WSPÓLNIK P.W. TARPOL SP. Z O.O. - CZŁONKA RADY FUNDACJI
ZBIGNIEW HENRYK LIZOŃ
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU P.W. TARPOL SP. Z O.O. - CZŁONKA RADY FUNDACJI
ŁUKASZ ANDRZEJ RYBACKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU I WSPÓLNIK SUBELI SP. Z O.O. - CZŁONKA RADY FUNDACJI
PAWEŁ MARCIN RZECZEWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK SUBELI SP. Z O.O. - CZŁONKA RADY FUNDACJI
JANINA STANIEWSKA
Beneficjent
WSPÓLNIK RIGIL SP. Z O.O. - CZŁONKA RADY FUNDACJI
MAREK LESZEK STANIEWSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU I WSPÓLNIK RIGIL SP. Z O.O. - CZŁONKA RADY FUNDACJI
MICHAŁ WITOLD KIERUL
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU SOFTBLUE S.A. - CZŁONKA RADY FUNDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA FUNDACJI NA ZEWNĄTRZ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
TOMASZ ALEKSANDER KIERUL
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI
2014-05-07
2023-08-17
2014-05-07
2023-08-17
KUJAWSKO - POMORSKI KLASTER ICT
2014-05-07
2022-10-13
CHROBREGO, 24, BYDGOSZCZ, 85-047, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie