KRS 0000506346
NIP1251625778
REGON14719882100000
NazwaAPT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaAPT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 16 kwi 2014 (10 lat temu) 16 kwi 2014
Data usunięcia 02 mar 2021 02 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres KOŚCIUSZKI, 43, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1251625778
data rejestracji 18 kwi 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #783 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWKATARZYNA ELŻBIETA SKŁODOWSKA
Beneficjent
BARBARA ZARĘBA
reprezentant
MICHAŁ BURKIET
reprezentant
KATARZYNA ELŻBIETA SKŁODOWSKA
reprezentant
HALINA RASZKA VEL RZEPA
reprezentant
BARBARA ZARĘBA
Beneficjent
MICHAŁ BURKIET
Beneficjent
BARBARA ZARĘBA
Wspólnik
2019-03-28
2021-03-02
SYLWIA SKŁODOWSKA
Wspólnik
2014-04-16
2016-10-25
BEATA MATYSIAK
Wspólnik
2014-04-16
2018-06-29
MARTA MAŁGORZATA CZUBAK
Wspólnik
2018-06-29
2018-12-18
KATARZYNA ELŻBIETA SKŁODOWSKA
Wspólnik
2018-06-29
2021-03-02
MICHAŁ BURKIET
Wspólnik
2018-12-18
2021-03-02
KATARZYNA ELŻBIETA SKŁODOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
BARBARA ZARĘBA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MICHAŁ BURKIET
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI HALINA RASZKA VEL RZEPA - PREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2014-04-16
2021-03-02
14709990600000
2014-04-16
2021-03-02
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-04-16
2021-03-02
APT WORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-04-16
2021-03-02
KOŚCIUSZKI, 43, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA
2018-06-29
2021-03-02
7820Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
2015-05-13
2021-03-02
682 - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2015-05-13
2021-03-02
731 - REKLAMA
2015-05-13
2021-03-02
783 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
2015-05-13
2021-03-02
821 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
2018-06-29
2021-03-02
7810Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie