KRS 0000505633
NIP9471983900
REGON10176160800000
NazwaHEADCOM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHEADCOM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 11 kwi 2014 (10 lat temu) 11 kwi 2014
Data usunięcia 29 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WÓLCZAŃSKA, 128/134, ŁÓDŹ, 90 - 527, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 45000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEDOROTA EWA ZIOMEK NIZIURSKA
Wspólnik
2014-04-11
2016-02-29
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
ANDRZEJ ZYGMUNT MIKOŁAJSKI
Wspólnik
2014-04-11
2016-02-29
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
PAWEŁ PIOTR KRAWCEWICZ
Wspólnik
2014-04-11
2016-02-29
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ
PAWEŁ PIOTR KRAWCEWICZ
Likwidator
2015-06-23
2016-02-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. 2.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENIE DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ PIOTR KRAWCEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-11
2015-06-23
DOROTA EWA ZIOMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-16
2015-06-23
ANDRZEJ ZYGMUNT MIKOŁAJSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-16
2015-06-23
2014-04-11
2015-06-23
HEADCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-11
2014-11-20
SZCZECIŃSKA, 61/67, ŁÓDŹ, 91-222, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie