KRS 0000191376
REGON47319948100000
Nazwa"CENTROMIL - CO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTROMIL - CO
Data rejestracji 30 sty 2004 (21 lat temu) 30 sty 2004
Data usunięcia 23 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WÓLCZAŃSKA, 128/134, ŁÓDŹ, 90 - 527, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (39)
#21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #744 REKLAMA #4550Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ #501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #502 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA #503 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #515 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU #5190Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #7440Z REKLAMA #1010B PRODUKCJA BRYKIETÓW I PALIW STAŁYCH Z WĘGLA KAMIENNEGO #1010C DZIAŁALNOŚĆ ODZYSKIWANIA WĘGLA KAMIENNEGO Z HAŁD #142 WYDOBYWANIE ŻWIRU, PIASKU I GLINY #193 PRODUKCJA OBUWIA #212 PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #3710Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU #3720Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #4523 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4545 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHGRZEGORZ RAFAŁ WIERGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2007-07-20
JANUSZ ADAM WYLĘGŁY
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2007-07-20
IZABELA MARTA WYLĘGŁY
Członek Organu Nadzoru
2004-01-30
2007-07-20
IZABELA MARTA WYLĘGŁY
Wspólnik
2004-01-30
2007-07-20
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁOTYCH
MIROSŁAW MICHAŁOWSKI
Wspólnik
2004-01-30
2007-07-20
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁOTYCH
ZBIGNIEW LUCJAN BARANOWSKI
Wspólnik
2004-01-30
2007-07-20
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁOTYCH
TOMASZ JACEK MILLER
Wspólnik
2007-07-20
2019-05-23
100 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
ZBIGNIEW LUCJAN BARANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-01-30
2007-07-20
MIROSŁAW MICHAŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-01-30
2007-07-20
TOMASZ JACEK MILLER
PREZES ZARZĄDU
2007-07-20
2014-02-28
2004-01-30
2007-07-20
"SERIDRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-30
2007-07-20
DĄBROWSKIEGO, 208/214, ŁÓDŹ, 93-231, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie