KRS 0000503201
NIP6972311682
REGON30268734500000
NazwaANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaANE
Data rejestracji 02 kwi 2014 (10 lat temu) 02 kwi 2014
Data usunięcia 15 mar 2024 15 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NIEPODLEGŁOŚCI, 72, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6972311682
data rejestracji 01 cze 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #45 BUDOWNICTWO #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #72 INFORMATYKA #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHVOLODYMYR LOPATNYUK
Wspólnik
2014-04-02
2016-09-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ŁUKASZ KNOCIŃSKI
Wspólnik
2014-04-02
2017-01-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
PATRYCJA RATAJCZAK
Wspólnik
2014-04-02
2017-08-02
736 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.200,00 ZŁ
PIOTR MACIEJ REITER
Wspólnik
2014-04-02
2016-09-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
MARIUSZ ROWIŃSKI
Wspólnik
2017-08-02
2024-03-15
736 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.200,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIE Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CZŁONKOWIE ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, A DLA CZYNNOŚCI POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DLA ICH SKUTECZNOŚCI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
VOLODYMYR LOPATNYUK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-02
2016-09-14
HIERONIM RATAJCZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-09-14
2017-04-10
MARIUSZ ROWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-04-10
2023-03-30
2014-04-02
2016-09-14
PW ACTIVPRO NATURALNA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-02
2017-01-31
OKRZEI, 2, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Km 609/21
2021-12-23
2023-03-30
1239.51 PLN
Nc-e 190358/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Łukasz Rajewski Kancelaria Komornicza nr VI w Lesznie
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie