KRS 0000502535
NIP6131573573
REGON02236030700000
NazwaQMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaQMT
Data rejestracji 18 mar 2014 (11 lat temu) 18 mar 2014
Data usunięcia 04 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 226A, SIEKIERCZYN, 59-818, SIEKIERCZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 105000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6131573573
data rejestracji 09 kwi 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sty 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2012Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #2016Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH #2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIEWA MARTA BUREK
Wspólnik
2014-03-18
2019-01-04
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET)
MICHAŁ KRZYSZTOF HENCLIK
Wspólnik
2014-03-18
2019-01-04
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET)
JOANNA KUNECKA
Wspólnik
2014-03-18
2019-01-04
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET)
MARTA SZATKOWSKA
Wspólnik
2014-03-18
2019-01-04
21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.500,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET)
Wspólnik
2014-11-26
2019-01-04
63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.500,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
02167256500000
WOJCIECH DZIERŻYSŁAW SIWEK
Wspólnik
2014-11-26
2019-01-04
63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.500,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
JOANNA KUNECKA
Likwidator
2018-04-04
2019-01-04
MARTA SZATKOWSKA
Likwidator
2018-04-04
2019-01-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MARTA SZATKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-03-18
2018-04-04
MICHAŁ KRZYSZTOF HENCLIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-03-18
2018-04-04
2014-03-18
2018-04-04
QMT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie