KRS 0000502295
NIP9721248433
REGON30267598000000
NazwaZA-FFERANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaZA-FFERANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 18 mar 2014 (11 lat temu) 18 mar 2014
Data usunięcia 09 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. STRZESZYŃSKA, 298, POZNAŃ, 60-479, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9721248433
data rejestracji 25 mar 2014
status Czynny
10109014630000000123090135
SANPL 1 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
32105015201000009082067183
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
63105015201000009082085540
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
70109014630000000123090122
SANPL 1 Oddział w Poznaniu
pl. Wolności 15 60-967 Poznań POLSKA
29105015201000009083740390
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHTATIANA IRMINA ZARANSKA
Beneficjent
GRZEGORZ JAN ZARAŃSKI
Beneficjent
TATIANA IRMINA ZARANSKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
GRZEGORZ JAN ZARAŃSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
Wspólnik
2014-03-18
2022-08-09
30266759000000
TATIANA IRMINA ZARAŃSKA
Wspólnik
2014-03-18
2015-09-30
GRZEGORZ JAN ZARAŃSKI
Wspólnik
2015-09-30
2022-08-09
TATIANA IRMINA ZARAŃSKA
Wspólnik
2015-09-30
2022-08-09
TATIANA IRMINA ZARANSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GRZEGORZ JAN ZARAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-18
2022-08-09
30266759000000
2014-03-18
2021-10-15
PTASI ZAUŁEK, 8, ZŁOTNIKI, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie