KRS 0000011175
NIP6420400146
REGON00360632900000
Nazwa"PROMAR" A.ZARAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"PROMAR" A.ZARAŃSKI
Data rejestracji 08 maj 2001 (23 lata temu) 08 maj 2001
Data usunięcia 24 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres GRUNTOWA, 114, RYBNIK, 44-210, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6420400146
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
52105010701000002502950898
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
06105013441000002430550331
INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30
ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
60105013441000002430550232
INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30
ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
74105013441000002430550174
INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30
ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
24105013441000002215416617
INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30
ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
12105013441000009030223904
INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30
ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
03105013441000000400429916
INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30
ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
34105013441000009030223896
INGBSK Oddział w Rybniku, ul. 3 Maja 30
ul. 3 Maja 30 44-200 Rybnik POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2442B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM #2451Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #2453Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHANDRZEJ ZARAŃSKI
Beneficjent
GRZEGORZ ZARAŃSKI
Beneficjent
OLGA MARIA KRASNODĘBSKA
Beneficjent
ANDRZEJ ZARAŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
ANDRZEJ ZARAŃSKI
Wspólnik
2001-05-08
2022-11-24
GRZEGORZ ZARAŃSKI
Wspólnik
2001-05-08
2022-11-24
OLGA MARIA KRASNODĘBSKA
Wspólnik
2001-05-08
2022-11-24
ANDRZEJ ZARAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
GRZEGORZ ZARAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
OLGA MARIA KRASNODĘBSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYSTARCZA DZIAŁANIE JEDNEGO WSPÓLNIKA.
GRZEGORZ JAN ZARAŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-08
2022-11-24
OLGA MARIA KRASNODĘBSKA
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-08
2022-11-24
ANDRZEJ ZARAŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-05-08
2022-11-24
2001-05-08
2005-05-10
GRUPA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA "PROMAR" SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ ZARAŃSKI, GRZEGORZ ZARAŃSKI, OLGA ZARAŃSKA
2001-05-08
2003-03-17
ZAWISZY CZARNEGO, 30, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
2003-03-17
2015-02-23
GRANICZNA, 81, RYBNIK, 44-217, RYBNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie