KRS 0000501735
NIP5272711309
REGON14716272800000
NazwaMDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMDS POLSKA
Data rejestracji 24 mar 2014 (10 lat temu) 24 mar 2014
Data usunięcia 09 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 179, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 21000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272711309
data rejestracji 03 mar 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #783 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄM.D.S. 25 S.R.L.
Wspólnik
2014-03-24
2015-09-23
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁOTYCH
MARIGOLD DI MAESTRUCCI MARIA RITA &C. SOCIETA SEMPLICE
Wspólnik
2015-09-23
2017-03-03
111 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11100,00 ZŁ
SABATINO TIBERI
Wspólnik
2015-09-23
2017-03-03
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3400,00 ZŁ
ISABEL FILIPPUCCI
Wspólnik
2015-09-23
2017-03-03
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6500,00 ZŁ
MIECZYSŁAW JAN GÓRAL
Wspólnik
2017-03-03
2019-08-09
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00 ZŁ.
PIERO CAVALLETTI
Likwidator
2016-10-21
2017-03-17
MICHAŁ MISZYK MIŃSKI
Likwidator
2017-03-17
2019-08-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIERO CAVALLETTI
PREZES ZARZĄDU
2014-03-24
2015-05-28
MIECZYSŁAW JAN GÓRAL
PREZES ZARZĄDU
2015-05-28
2016-10-21
2014-03-24
2016-10-21
MDS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-03-24
2014-09-10
AL. JANA PAWŁA II, 61, WARSZAWA, 01-031, WARSZAWA, POLSKA
Km 3839/17
2023-12-05
2024-01-31
67302.79 PLN
5904/2015
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Marek Graliński Kancelaria Komornicza nr VII w Warszawie
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie