KRS 0000501138
NIP7831710676
REGON30267090700000
NazwaV-MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaV-MEDICAL
Data rejestracji 10 mar 2014 (11 lat temu) 10 mar 2014
Data usunięcia 16 mar 2018 16 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAROLA LIBELTA, 1A, POZNAŃ, 61-706, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPAWEŁ KONRAD MATYS
Wspólnik
2014-03-10
2016-02-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ALIBIOSTAR TRADING LIMITED
Wspólnik
2016-02-22
2018-03-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ
AGNIESZKA GRAŻYNA SKIBIŃSKA
Prokurent
2014-03-10
2015-04-16
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ KONRAD MATYS
Likwidator
2015-04-16
2016-02-22
VOLODYMYR SHEVCHENKO
Likwidator
2016-02-22
2018-03-16
1982-10-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
PAWEŁ KONRAD MATYS
PREZES ZARZĄDU
2014-03-10
2015-04-16
2014-03-10
2015-04-16
V-MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-03-10
2015-04-16
ŚW. MARCIN, 58, POZNAŃ, 61-807, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie