KRS 0000489108
NIP8943050174
REGON02230953600000
NazwaLIFE AND HARMONY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLIFE AND HARMONY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 04 gru 2013 (11 lat temu) 04 gru 2013
Data usunięcia 09 lut 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALBAŃSKA, 8, POZNAŃ, 60-123, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIALEKSANDRA ZOFIA ŻMUDA
Prokurent
2013-12-04
2014-03-27
PROKURA SAMOISTNA DO WYKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH.
MARLENA ROSZAK
Prokurent
2014-11-03
2015-07-17
PROKURA SAMOISTNA
KAMIL MAREK PIASECKI
Wspólnik
2013-12-04
2014-11-03
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ ( PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
VOLODYMYR SHEVCHENKO
Wspólnik
2014-11-03
2015-05-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
1982-10-15
MOONSPOT HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2015-05-12
2016-02-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
KAMIL MAREK PIASECKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-04
2014-11-03
VOLODYMYR SHEVCHENKO
PREZES ZARZĄDU
2014-11-03
2016-02-09
1982-10-15
2013-12-04
2014-05-07
LEGNICKA, 55F, WROCŁAW, 54-203, WROCŁAW, POLSKA
2014-05-07
2014-10-30
KAROLA LIBELTA, 1A, POZNAŃ, 61-706, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie