KRS 0000501097
NIP6292468887
REGON24351020100000
NazwaARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I
Data rejestracji 11 mar 2014 (11 lat temu) 11 mar 2014
Data usunięcia 07 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. OZIMSKA, 218, DĘBSKA KUŹNIA, 46-053, CHRZĄSTOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIARKADIUSZ IRENEUSZ KULIS
reprezentant
JACEK GRZEGORZ OCIEPKA
reprezentant
MAREK PIOTR POGORZELSKI
Beneficjent
ARTUR GÓRNY
Beneficjent
ARKADIUSZ IRENEUSZ KULIS
Beneficjent
MAREK PIOTR POGORZELSKI
Wspólnik
2014-03-11
2022-02-07
MARIUSZ ADAM ŁAPOT
Wspólnik
2014-03-11
2022-02-07
ARTUR GÓRNY
Wspólnik
2014-03-11
2014-04-29
ARKADIUSZ IRENEUSZ KULIS
Wspólnik
2014-03-11
2022-02-07
ARTUR GÓRNY
Wspólnik
2014-04-29
2022-02-07
ARKADIUSZ IRENEUSZ KULIS
Prokurent
2014-07-31
2022-02-07
PROKURA SAMOISTNA (ODDZIELNIA)
MAREK PIOTR POGORZELSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
POSIADANIE 28% UDZIAŁÓW W ARGUS SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM W ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SP.K.
ARTUR GÓRNY
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
POSIADANIE 28% UDZIAŁÓW W ARGUS SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM W ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SP.K.
ARKADIUSZ IRENEUSZ KULIS
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
POSIADANIE 28% UDZIAŁÓW W ARGUS SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM W ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SP.K.
PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JAKO PROKURENT
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SPÓŁKA ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD SPÓŁKI, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JACEK OCIEPKA - WICEPREZES ZARZĄDU. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
ARTUR GÓRNY
Członek Organu Reprezentacji
2014-03-11
2014-04-29
Członek Organu Reprezentacji
2014-04-29
2016-11-18
24350805500000
Członek Organu Reprezentacji
2016-11-18
2022-02-07
24350805500000
2014-03-11
2014-04-29
AGENCJA OCHRONY ARTUR GÓRNY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-04-29
2016-04-11
ARGUS AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2016-04-11
2016-09-30
ARGUS AGENCJA OCHRONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-03-11
2016-04-11
PIŁSUDSKIEGO, 2A, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie