KRS 0000205703
NIP7542677725
REGON53184816000000
NazwaARGUS I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARGUS I
Data rejestracji 28 kwi 2004 (20 lat temu) 28 kwi 2004
Data usunięcia 06 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIŁSUDSKIEGO, 2A, DĄBROWA GÓRNICZA, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 340600,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7542677725
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
39105013601000002327494296
INGBSK Oddział w Sosnowcu, ul. Stanisława Małachowskiego 7
ul. Stanisława Małachowskiego 7 41-200 Sosnowiec POLSKA
81116022020000000487638328
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIEARKADIUSZ IRENEUSZ KULIS
Beneficjent
MICHAŁ ŁUKASZ KULIS
reprezentant
JACEK GRZEGORZ OCIEPKA
reprezentant
MAREK PIOTR POGORZELSKI
Beneficjent
ARTUR GÓRNY
Beneficjent
MAREK POGORZELSKI
Wspólnik
2007-11-12
2016-05-06
702 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.200,00 ZŁ
ARTUR GÓRNY
Wspólnik
2007-11-12
2016-05-06
702 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.200,00 ZŁ
MARIUSZ ADAM ŁAPOT
Wspólnik
2011-02-17
2016-05-06
390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.000,00 ZŁ
STANISŁAW TADEUSZ SELWET
Wspólnik
2011-02-17
2014-11-26
390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.000,00 ZŁ
ARKADIUSZ IRENEUSZ KULIS
Wspólnik
2015-01-12
2016-05-06
702 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.200,00 ZŁ.
Wspólnik
2004-04-28
2005-09-02
1.690 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 169.000,00 ZŁOTYCH
63963793200000
ROBERT PAKURA
Wspólnik
2004-04-28
2007-11-12
1820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 182.000,00 ZŁ
KARINA KURPIERZ
Wspólnik
2004-04-28
2005-09-02
390 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.000,00 ZŁOTYCH
DARIUSZ PODALAK
Wspólnik
2005-09-02
2005-09-19
780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.000,00 ZŁ
DOROTA MARLENA KLISZYŃSKA
Wspólnik
2005-09-19
2011-02-17
780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.000,00 ZŁ
RAFAŁ JAN PAWELEC
Prokurent
2004-05-20
2008-02-27
SAMOISTNA
MICHAŁ KULIS
Prokurent
2008-02-27
2016-05-06
SAMOISTNA
DARIUSZ KOWNACKI
Prokurent
2008-05-15
2016-05-06
SAMOISTNA
WOJCIECH STANISŁAW BORNA
Prokurent
2004-05-20
2005-09-02
SAMOISTNA
ARKADIUSZ IRENEUSZ KULIS
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
PRAWO SPRZECIWU WOBEC CZYNNOŚCI PODJĘTYCH PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI - CZYNNOŚCI TAKIE WYMAGAJĄ WÓWCZAS ZGODY WIĘKSZOŚCI WSPÓLNIKÓW
POSIADANIE 28% UDZIAŁÓW W ARGUS SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
MAREK PIOTR POGORZELSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
PRAWO SPRZECIWU WOBEC CZYNNOŚCI PODJĘTYCH PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI - CZYNNOŚCI TAKIE WYMAGAJĄ WÓWCZAS ZGODY WIĘKSZOŚCI WSPÓLNIKÓW
POSIADANIE 28% UDZIAŁÓW W ARGUS SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
ARTUR GÓRNY
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
inne
PRAWO SPRZECIWU WOBEC CZYNNOŚCI PODJĘTYCH PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI - CZYNNOŚCI TAKIE WYMAGAJĄ WÓWCZAS ZGODY WIĘKSZOŚCI WSPÓLNIKÓW
POSIADANIE 28% UDZIAŁÓW W ARGUS SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UMOCOWANI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ STASZ
PREZES ZARZĄDU
2004-04-28
2005-09-19
ZBIGNIEW KOWALCZYK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-04-28
2004-05-20
DARIUSZ MUSIAŁ
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-02
2005-09-19
WALDEMAR KRZYSZTOF KORZEC
PREZES ZARZĄDU
2005-09-19
2007-11-12
ARTUR GÓRNY
PREZES ZARZĄDU
2008-08-27
2011-06-30
JACEK GRZEGORZ OCIEPKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-02-04
2016-05-06
WALDEMAR KRZYSZTOF KORZEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-12
2008-03-25
KATARZYNA MORAWSKA SZAFRANIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-09-19
2007-11-12
MAREK POGORZELSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-11-12
2008-10-31
ANDRZEJ WOLAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-03-25
2008-08-27
2004-04-28
2016-01-29
"ARGUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-04-28
2004-09-27
FABRYCZNA, 1, OPOLE, 45-349, OPOLE, POLSKA
2004-09-27
2007-11-12
TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 64 A, BĘDZIN, 42-500, BĘDZIN, POLSKA
2007-11-12
2014-07-02
GEN.GROTA ROWECKIEGO, 209, SOSNOWIEC, 41-200, SOSNOWIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie