KRS 0000500814
NIP7252074450
REGON10174430800000
NazwaKAZAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKAZAM
Data rejestracji 05 mar 2014 (11 lat temu) 05 mar 2014
Data usunięcia 30 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2014-03-05
2016-01-29
299 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.900,00 ZŁOTYCH
02189081300000
JERZY BOGDAN BIAŁKO
Wspólnik
2016-01-29
2016-04-22
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30 000,00 ZŁOTYCH
DMYTRO KOSIUHA
Wspólnik
2016-04-22
2020-09-30
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RADOSŁAW MIECZYSŁAW ŁAPCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-03-05
2016-01-29
JERZY BOGDAN BIAŁKO
PREZES ZARZĄDU
2016-01-29
2016-04-22
DMYTRO KOSIUHA
PREZES ZARZĄDU
2016-04-22
2020-09-30
2014-03-05
2018-06-28
PL.WOLNOŚCI, 12, ŁÓDŹ, 91-415, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie