KRS 0000500066
NIP8842750094
REGON02236487700000
NazwaNUTMAR TOMASZ WIENCEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNUTMAR TOMASZ WIENCEK
Data rejestracji 27 lut 2014 (11 lat temu) 27 lut 2014
Data usunięcia 01 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WŁADYSŁAWA TALOWSKIEGO, 9, ŻARÓW, 58-130, ŻARÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8842750094
data rejestracji 13 mar 2014
status Czynny
15105019081000009030327689
INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7
ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
16105019081000009030327671
INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7
ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
38105019081000002406374591
INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7
ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
14124014731111001136286689
PEKAO I Oddział w Legnicy
ul. Wrocławska 26/28 59-220 Legnica POLSKA
39124014731787001136287165
PEKAO I Oddział w Legnicy
ul. Wrocławska 26/28 59-220 Legnica POLSKA
67124014731978001136286908
PEKAO I Oddział w Legnicy
ul. Wrocławska 26/28 59-220 Legnica POLSKA
63124014731111001136286777
PEKAO I Oddział w Legnicy
ul. Wrocławska 26/28 59-220 Legnica POLSKA
68105019081000002441574478
INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7
ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA
02114020910000351487001002
mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych
ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA
29114020910000351487001001
mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych
ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHTOMASZ WOJCIECH WIENCEK
zgłaszający - wspólnik spółki
WILIAM ARKADIUSZ WIENCEK
Beneficjent
TOMASZ WOJCIECH WIENCEK
Beneficjent
Wspólnik
2014-02-27
2021-03-05
02234852000000
TOMASZ WOJCIECH WIENCEK
Wspólnik
2014-02-27
2021-03-05
WILIAM ARKADIUSZ WIENCEK
Wspólnik
2014-02-27
2021-07-01
TOMASZ WOJCIECH WIENCEK
Wspólnik
2021-03-05
2021-07-01
WILIAM ARKADIUSZ WIENCEK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
UPRAWNIENIE DO 50% UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI
TOMASZ WOJCIECH WIENCEK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
inne
UPRAWNIENIE DO 50% UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ NUTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY, W KTÓREJ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2014-02-27
2021-03-05
02234852000000
TOMASZ WOJCIECH WIENCEK
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-05
2021-07-01
2014-02-27
2021-03-05
NUTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-02-27
2020-05-22
SKŁADOWA, 3, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie