KRS 0000496832
NIP8842749872
REGON02234852000000
NazwaNUTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNUTMAR
Data rejestracji 03 lut 2014 (11 lat temu) 03 lut 2014
Data usunięcia 06 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WŁADYSŁAWA TALOWSKIEGO, 9, ŻARÓW, 58-130, ŻARÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMITOMASZ WOJCIECH WIENCEK
Beneficjent
WILIAM ARKADIUSZ WIENCEK
Beneficjent
TOMASZ WOJCIECH WIENCEK
zgłaszający - likwidator
WILIAM ARKADIUSZ WIENCEK
zgłaszający - likwidator
TOMASZ WOJCIECH WIENCEK
Wspólnik
2014-02-03
2023-11-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
WILIAM ARKADIUSZ WIENCEK
Wspólnik
2014-02-03
2023-11-06
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
TOMASZ WOJCIECH WIENCEK
Likwidator
2023-03-10
2023-11-06
WILIAM ARKADIUSZ WIENCEK
Likwidator
2023-03-10
2023-11-06
TOMASZ WOJCIECH WIENCEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WILIAM ARKADIUSZ WIENCEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ WOJCIECH WIENCEK
PREZES ZARZĄDU
2014-02-03
2023-03-10
WILIAM ARKADIUSZ WIENCEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-03
2023-03-10
2014-02-03
2023-03-10
NUTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-03
2016-06-21
AKACJOWA, 2, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
2016-06-21
2020-06-29
UL. PARKOWA, 8, ŚWIDNICA, 58-100, ŚWIDNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie