KRS 0000499803
NIP8681962080
REGON12305535900000
NazwaBETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBETA
Data rejestracji 26 lut 2014 (11 lat temu) 26 lut 2014
Data usunięcia 04 kwi 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 70, ROZDZIELE, 38-305, LIPINKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWWspólnik
2016-02-08
2023-04-04
998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.800,00 PLN
12156291600000
JACEK WŁADYSŁAW KURPIEL
Wspólnik
2014-02-26
2016-02-08
998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.800,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JACEK WŁADYSŁAW KURPIEL
PREZES ZARZĄDU
2014-02-26
2016-02-08
KRZYSZTOF JAN KRAUZ
PREZES ZARZĄDU
2016-02-08
2023-04-04
2014-02-26
2016-02-08
FLORIS, 25, BOCHNIA, 32-700, BOCHNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie