KRS 0000498972
NIP6793098763
REGON12304845400000
NazwaA.T.- OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaA.T.- OIL
Data rejestracji 20 lut 2014 (11 lat temu) 20 lut 2014
Data usunięcia 15 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 70, ROZDZIELE, 38-305, LIPINKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWANNA MAŁGORZATA TYLAWSKA
Wspólnik
2014-02-20
2016-04-01
998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.800,00ZŁ
Wspólnik
2016-04-01
2019-01-15
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ
12156291600000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANNA MAŁGORZATA TYLAWSKA
PREZES ZARZĄDU
2014-02-20
2016-04-01
KRZYSZTOF JAN KRAUZ
PREZES ZARZĄDU
2016-04-01
2017-07-18
2014-02-20
2016-04-01
ALEKSANDRY, 23, KRAKÓW, 30-864, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie