KRS 0000499634
NIP5030077352
REGON34154978500000
NazwaKRUPNIK 2016 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKRUPNIK 2016
Data rejestracji 04 mar 2014 (11 lat temu) 04 mar 2014
Data usunięcia 21 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 5, MAŁE PUŁKOWO, 87-207, DĘBOWA ŁĄKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSATERESA AFELT
Beneficjent
MARIAN AFELT
reprezentant
MARIAN LESZEK AFELT
Likwidator
2023-04-28
2024-06-21
TOMASZ LESZEK AFELT
Wspólnik
2014-03-04
2016-12-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁ
ROBERT ANDRZEJ PAPROCKI
Wspólnik
2014-03-04
2016-12-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁ
PIOTR CIEŚLIK
Wspólnik
2014-03-04
2024-06-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁ
PAWEŁ JAN AFELT
Wspólnik
2014-03-04
2016-12-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁ
ROBERT KRZYSZTOF LISIŃSKI
Wspólnik
2014-03-04
2024-06-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁ
RADOSŁAW MACIEJ NOWATKOWSKI
Wspólnik
2016-12-14
2024-06-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200,00 ZŁ
TERESA AFELT
Wspólnik
2016-12-14
2024-06-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200,00 ZŁ
MARIAN LESZEK AFELT
Wspólnik
2016-12-14
2024-06-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200,00 ZŁ
TERESA AFELT
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU -PREZES ZARZĄDU. NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
MARIAN LESZEK AFELT
PREZES ZARZĄDU
2016-12-14
2023-04-28
TOMASZ LESZEK AFELT
PREZES ZARZĄDU
2014-03-04
2016-12-14
PIOTR CIEŚLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-04
2016-12-14
TERESA AFELT
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-12-14
2023-04-28
2014-03-04
2016-12-14
GRUPA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ "KRUPNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-14
2023-04-28
KRUPNIK 2016 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-03-04
2016-12-14
38, DULSK, 87-404, RADOMIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie