KRS 0000193635
REGON87169493300000
NazwaROL-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaROL-BIS
Data rejestracji 10 lut 2004 (21 lat temu) 10 lut 2004
Data usunięcia 05 mar 2009 05 mar 2009
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĘBOWA ŁĄKA, 87-207, DĘBOWA ŁĄKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 65000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#0123Z CHÓW I HODOWLA TRZODY CHLEWNEJ #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #1511Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH #1513B PRODUKCJA - UBÓJ I PRZETWÓRSTWO MIĘSA #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5123Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #5132Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5222Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH #5248F SPRZEDAŻ DETALICZNA NASION, NAWOZÓW #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7131Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHWspólnik
2004-02-10
2009-03-05
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ.
87155792300000
ANDRZEJ ALEKSANDER ZIELIŃSKI
Likwidator
2008-05-07
2009-03-05
GRZEGORZ RAŚ
Likwidator
2008-05-07
2009-03-05
MARIAN LESZEK AFELT
Likwidator
2008-05-07
2009-03-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z JEDNYM Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
KORNEL ZENON ŚWIGOŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-10
2005-11-28
MIROSŁAW GOŚCIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-02-10
2007-12-04
GRZEGORZ RAŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-11-28
2008-05-07
MARIAN LESZEK AFELT
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-12-04
2008-05-07
ANDRZEJ ALEKSANDER ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-02-10
2008-05-07
2004-02-10
2008-05-07
ROL-BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie