KRS 0000498280
NIP7831709644
REGON30265167200000
NazwaSAFE EMBASSY GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSAFE EMBASSY GROUP
Data rejestracji 19 lut 2014 (11 lat temu) 19 lut 2014
Data usunięcia 08 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. GARBARY, 104D, POZNAŃ, 61-757, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 120000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,01 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji12000000
Dane podatkowe
NIP 7831709644
data rejestracji 22 lut 2014
status Czynny
03105015201000002410133389
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
23105015201000009030281761
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
22105015201000009030281779
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHANDRZEJ MIROSŁAW WAKULIK
Beneficjent
ANDRZEJ MIROSŁAW WAKULIK
zgłaszający - członek zarządu
RAFAŁ WOJCIECH WRZECIONEK
Członek Organu Nadzoru
2014-02-19
2019-09-13
TOMASZ MAREK SYCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-19
2023-11-08
ŁUKASZ MAREK MOTAŁA
Członek Organu Nadzoru
2014-02-19
2023-11-08
JACEK KLEJDYSZ
Członek Organu Nadzoru
2014-02-19
2023-11-08
WOJCIECH LIPIAK
Członek Organu Nadzoru
2019-09-13
2020-09-11
WOJCIECH KRZYSZTOF SAMBOR
Członek Organu Nadzoru
2020-09-11
2023-11-08
ANDRZEJ MIROSŁAW WAKULIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
INNE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (SAMODZIELNIE). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ MIROSŁAW WAKULIK
PREZES ZARZĄDU
2014-02-19
2023-11-08
MAREK MARIAN LATOSI
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-19
2017-06-21
2014-02-19
2022-03-29
PADEREWSKIEGO, 8, POZNAŃ, 61-770, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie