KRS 0000463705
NIP7831700028
REGON30243822800000
NazwaZENTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZENTAR
Data rejestracji 28 maj 2013 (11 lat temu) 28 maj 2013
Data usunięcia 12 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BORANTA, 15, POZNAŃ, 61-608, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7831700028
data rejestracji 01 gru 2013
status Czynny
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#1812 POZOSTAŁE DRUKOWANIE #3312 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4649 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4690 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4761 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #8230 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAALEKSANDER ŁAŃCZAK
Beneficjent
KATARZYNA MARIA ŁAŃCZAK
reprezentant
ALEKSANDER ŁAŃCZAK
reprezentant
MARCIN JANUSZ HAUFFA
Wspólnik
2013-05-28
2013-10-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ŁUKASZ MAREK MOTAŁA
Wspólnik
2013-05-28
2013-10-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MAREK JACEK TRZASKOWSKI
Wspólnik
2013-10-29
2014-12-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ALEKSANDER ŁAŃCZAK
Wspólnik
2013-10-29
2014-12-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ALEKSANDER ŁAŃCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARCIN JANUSZ HAUFFA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-28
2013-10-29
ŁUKASZ MAREK MOTAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-05-28
2013-10-29
ALEKSANDER ŁAŃCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-29
2014-12-12
MAREK JACEK TRZASKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-10-29
2014-12-12
2013-05-28
2013-10-29
NOWOWIEJSKIEGO, 53, POZNAŃ, 61-734, POZNAŃ, POLSKA
2013-10-29
2014-06-02
MAZOWIECKA, 42, POZNAŃ, 60-623, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie