KRS 0000498041
NIP8943051699
REGON02235722200000
NazwaSTOWARZYSZENIE AMBASADA PODRÓŻNIKÓW
Krótka nazwaAMBASADA PODRÓŻNIKÓW
Data rejestracji 13 lut 2014 (11 lat temu) 13 lut 2014
Data usunięcia 22 mar 2019 22 mar 2019
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres LEGNICKA, 65, WROCŁAW, 54-206, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #55 HOTELE I RESTAURACJE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJAKUB JÓZEF MAJEWICZ
Likwidator
2019-01-07
2019-03-22
KRZYSZTOF BIEGLUK
Członek Organu Nadzoru
2014-02-13
2019-03-22
DARIUSZ GRUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-13
2019-03-22
DAMIAN GAWROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-13
2019-03-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY PREZESA I WICEPREZESA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZESA BĄDŹ WICEPREZESA WRAZ Z DWOMA INNYMI CZŁONKAMI ZARZĄDU.
JAKUB JÓZEF MAJEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-02-13
2019-01-07
MICHAŁ JERZY HALBTUCH
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-13
2019-01-07
DARIUSZ KANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-13
2019-01-07
MACIEJ ŚLIPKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-13
2019-01-07
MICHAŁ TADEUSZ ADAMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-02-13
2019-01-07
2014-02-13
2019-03-22
STOWARZYSZENIE
2014-02-13
2019-03-22
STOWARZYSZENIE AMBASADA PODRÓŻNIKÓW
2014-02-13
2019-03-22
LEGNICKA, 65, WROCŁAW, 54-206, WROCŁAW, POLSKA
2014-02-13
2019-03-22
18 - POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2014-02-13
2019-03-22
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2014-02-13
2019-03-22
55 - ZAKWATEROWANIE
2014-02-13
2019-03-22
58 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2014-02-13
2019-03-22
59 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
2014-02-13
2019-03-22
62 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
2014-02-13
2019-03-22
63 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
2014-02-13
2019-03-22
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2014-02-13
2019-03-22
69 - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
2014-02-13
2019-03-22
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie