KRS 0000497790
NIP7822231309
REGON63428438600000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE ZROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE ZROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 lut 2014 (11 lat temu) 14 lut 2014
Data usunięcia 01 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ŚW. MICHAŁA, 24, POZNAŃ, 61-023, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7822231309
data rejestracji 22 lut 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 kwi 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAROMAN GRZEGORZ WOŁOWCZYK
Beneficjent
DANUTA ANTONINA WOŁOWCZYK
Beneficjent
JACEK RAFAŁ GRZEGOREK
Beneficjent
JACEK RAFAŁ GRZEGOREK
zgłaszający - likwidator
Wspólnik
2014-02-14
2022-04-01
30229193700000
ROMAN GRZEGORZ WOŁOWCZYK
Wspólnik
2014-02-14
2022-04-01
DANUTA ANTONINA WOŁOWCZYK
Wspólnik
2014-02-14
2022-04-01
JACEK RAFAŁ GRZEGOREK
Wspólnik
2019-09-11
2022-04-01
JACEK GRZEGOREK
Prokurent
2014-02-14
2022-04-01
PROKURA SAMOISTNA
ROMAN GRZEGORZ WOŁOWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DANUTA ANTONINA WOŁOWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JACEK RAFAŁ GRZEGOREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2014-02-14
2022-04-01
30229193700000
2014-02-14
2022-04-01
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-02-14
2022-04-01
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE ZROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-02-14
2022-04-01
ŚW. MICHAŁA, 24, POZNAŃ, 61-023, POZNAŃ, POLSKA
2019-09-11
2022-04-01
4213Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
2019-09-11
2022-04-01
4211Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
2019-09-11
2022-04-01
4212Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
2019-09-11
2022-04-01
4291Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
2019-09-11
2022-04-01
4299Z - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2019-09-11
2022-04-01
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2019-09-11
2022-04-01
4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2019-09-11
2022-04-01
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2019-09-11
2022-04-01
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2019-09-11
2022-04-01
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie