KRS 0000442547
NIP7822554449
REGON30229193700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE ZROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE ZROT
Data rejestracji 01 gru 2012 (12 lat temu) 01 gru 2012
Data usunięcia 24 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚW. MICHAŁA, 24, POZNAŃ, 61-023, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7822554449
data rejestracji 01 sty 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAROMAN GRZEGORZ WOŁOWCZYK
Beneficjent
DANUTA ANTONINA WOŁOWCZYK
Beneficjent
ROMAN GRZEGORZ WOŁOWCZYK
reprezentant
DANUTA ANTONINA WOŁOWCZYK
reprezentant
ROMAN GRZEGORZ WOŁOWCZYK
Wspólnik
2012-12-01
2023-01-24
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
DANUTA ANTONINA WOŁOWCZYK
Wspólnik
2012-12-01
2023-01-24
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
ROMAN GRZEGORZ WOŁOWCZYK
Likwidator
2022-05-17
2023-01-24
DANUTA ANTONINA WOŁOWCZYK
Likwidator
2022-05-17
2023-01-24
ROMAN GRZEGORZ WOŁOWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DANUTA ANTONINA WOŁOWCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ROMAN GRZEGORZ WOŁOWCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-12-01
2022-05-17
DANUTA ANTONINA WOŁOWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-01
2022-05-17
2012-12-01
2022-05-17
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE ZROT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie