KRS 0000496534
NIP5242766441
REGON14708839200000
NazwaHERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERWIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaHERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SERWIS
Data rejestracji 31 sty 2014 (11 lat temu) 31 sty 2014
Data usunięcia 19 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MARYWILSKA, 28, WARSZAWA, 03-228, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5242766441
data rejestracji 21 mar 2014
status Czynny
21109011310000000123094225
SANPL 1 Oddział w Jarocinie
ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA
68109011310000000123123837
SANPL 1 Oddział w Jarocinie
ul. Kilińskiego 2A 63-200 jarociński POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGOJAROSŁAW HENRYK MARCZUK
Beneficjent
TOMASZ SKRZECZKOWSKI
Beneficjent
JOANNA OLEWCZYŃSKA
zgłaszający - prokurent
PIOTR CYWIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW HENRYK MARCZUK
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ SKRZECZKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF ANDRZEJ SKRZECZKOWSKI
Wspólnik
2014-01-31
JAROSŁAW HENRYK MARCZUK
Wspólnik
2014-01-31
JAROSŁAW HENRYK MARCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ SKRZECZKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU. AKTUALNA LISTA CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: JAROSŁAW MARCZUK - PREZES ZARZĄDU, KRZYSZTOF SKRZECZKOWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU, MAREK POGONOWSKI- CZŁONEK ZARZĄDU, MICHAŁ BARCICKI - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2014-01-31
01550411100000
2014-01-31
2019-10-25
ODLEWNICZA, 4A, WARSZAWA, 03-231, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie