KRS 0000319443
NIP5242482057
REGON01562182200000
NazwaHERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKCESORIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaHERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKCESORIA
Data rejestracji 12 gru 2008 (16 lat temu) 12 gru 2008
Data usunięcia 26 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ODLEWNICZA, 4A, WARSZAWA, 03-231, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5242482057
data rejestracji 01 sty 2004
status Czynny
27105010251000002458341316
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
63105010251000009031271449
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
64105010251000009031271431
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
68105010251000009031271456
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAROSŁAW HENRYK MARCZUK
Beneficjent
KRZYSZTOF ANDRZEJ SKRZECZKOWSKI
Beneficjent
JOANNA OLEWCZYŃSKA
zgłaszający - prokurent
JAROSŁAW HENRYK MARCZUK
zgłaszający - członek zarządu
KRZYSZTOF ANDRZEJ SKRZECZKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
JAROSŁAW HENRYK MARCZUK
Wspólnik
2008-12-12
2021-08-26
KRZYSZTOF ANDRZEJ SKRZECZKOWSKI
Wspólnik
2008-12-12
2021-08-26
JAROSŁAW HENRYK MARCZUK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KRZYSZTOF ANDRZEJ SKRZECZKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB WICE PREZES DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICE PREZESEM ZARZĄDU. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM WCHODZĄ: JAROSŁAW MARCZUK - PREZES ZARZĄDU, KRZYSZTOF SKRZECZKOWSKI -WICEPREZES ZARZĄDU, MAREK POGONOWSKI, MICHAŁ BARCICKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-12-12
2021-08-26
01550411100000
2008-12-12
2009-02-27
HERT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie