KRS 0000495459
NIP1070018164
REGON14275479500000
NazwaEAGLESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIENNA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaEAGLESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIENNA
Data rejestracji 28 sty 2014 (11 lat temu) 28 sty 2014
Data usunięcia 02 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. PROSTA, 68, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1070018164
data rejestracji 01 lut 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #643 DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAMIECZYSŁAW GODZISZ
Beneficjent
MIECZYSŁAW GODZISZ
reprezentant
Wspólnik
2014-01-28
2022-11-02
14630500200000
HGR VIENNA HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP
Wspólnik
2014-01-28
2022-11-02
MIECZYSŁAW GODZISZ
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE EAGLESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ TJ. SPÓŁCE UPRAWNIONEJ DO REPREZENTACJI EAGLESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VIENNA SPÓŁKA JAWNA TJ. MIECZYSŁAW GODZISZ - PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE WYŁĄCZNIE JEDEN Z JEJ WSPÓLNIKÓW, TJ. EAGLESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. EAGLESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU EAGLESTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JEST MIECZYSŁAW GODZISZ, PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2014-01-28
2022-11-02
14630500200000
2014-01-28
2016-11-04
BONIFRATERSKA, 17, WARSZAWA, 00-203, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie