KRS 0000495409
NIP7010410743
REGON14708223100000
NazwaBUS-IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBUS-IMPORT
Data rejestracji 24 sty 2014 (11 lat temu) 24 sty 2014
Data usunięcia 30 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOROTYŃSKIEGO, 30, WARSZAWA, 02-123, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWTOMASZ SŁAWOMIR GWIAZDA
Wspólnik
2014-01-24
2016-11-30
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁ
LECH RYSZARD ŻUKOWSKI
Prokurent
2014-02-14
2016-07-12
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW STANISŁAW MAMZER
Likwidator
2016-07-12
2016-11-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ SŁAWOMIR GWIAZDA
PREZES ZARZĄDU
2014-01-24
2014-12-08
JACEK KRZYSZTOF RADWAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-12-08
2015-04-15
ZBIGNIEW STANISŁAW MAMZER
PREZES ZARZĄDU
2015-04-15
2016-07-12
2014-01-24
2016-07-12
BUS-IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie