KRS 0000232521
NIP7450005001
REGON00802453700000
NazwaMIKROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMIKROSTER
Data rejestracji 15 kwi 2005 (19 lat temu) 15 kwi 2005
Data usunięcia 09 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WŁODARZEWSKA, 87A, WARSZAWA, 02-393, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 76300,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCHWITOLD CĄKAŁA
Wspólnik
2005-04-15
2011-11-10
4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 43.600 ZŁ
KRYSTYNA ZOFIA CĄKAŁA
Wspólnik
2005-04-15
2011-11-10
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.700 ZŁ
GRZEGORZ FIDOS
Wspólnik
2011-11-10
2018-04-09
7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 76.300,00 ZŁ
MARIA BARBARA KŁOKOCKA
Prokurent
2005-04-15
2007-10-03
SAMOISTNA
LECH RYSZARD ŻUKOWSKI
Prokurent
2012-05-18
2017-04-21
PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ FIDOS
Likwidator
2017-04-21
2018-04-09
WITOLD CĄKAŁA
Likwidator
2007-10-03
2011-11-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
GRZEGORZ FIDOS
PREZES ZARZĄDU
2014-04-23
2017-04-21
GRZEGORZ FIDOS
PREZES ZARZĄDU
2011-11-10
2013-01-15
EWA WITCZYK WILK
PREZES ZARZĄDU
2013-01-15
2013-12-23
VALENTYNA KHARUK
PREZES ZARZĄDU
2013-12-23
2014-04-23
2005-04-15
2007-10-03
MIKROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-10-03
2011-11-10
MIKROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2005-04-15
2011-11-10
147, LEŚNY DWÓR, 12-100, SZCZYTNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie