KRS 0000495260
NIP5842734478
REGON22202880200000
NazwaVESTDAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVESTDAVIT
Data rejestracji 22 sty 2014 (11 lat temu) 22 sty 2014
Data usunięcia 02 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.GRUNWALDZKA, 472, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5842734478
data rejestracji 01 sty 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4614 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4618 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #7410 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8211 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAVESTDAVIT GRUPPEN AS
Wspólnik
2014-01-22
2021-06-02
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 PLN
TOMASZ DRĄŻEWSKI
Likwidator
2020-10-05
2021-06-02
TOMASZ DRĄŻEWSKI
reprezentant
JAN SVERRE RØSSTAD
Beneficjent
1963-08-15
JAN SVERRE RØSSTAD
Beneficjent
POSIADANIE 52% AKCJI W DAMSGÅRD INDUSTRIER AS, KTÓRA MA 53,02% AKCJI W VESTDAVIT GRUPPEN AS, KTÓRA JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE VESTDAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ROLF ANDREAS WIGAND
PREZES ZARZĄDU
2014-01-22
2019-09-03
1962-09-30
HELGE ANDREAS GRAVDAL
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-22
2019-09-03
1969-06-26
LORENTZ OLSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-22
2018-09-12
TOMASZ DRĄŻEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-12
2020-10-05
2014-01-22
2020-10-05
VESTDAVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie