KRS 0000494386
NIP9552355912
REGON32151207100000
NazwaMUR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMUR-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 15 sty 2014 (11 lat temu) 15 sty 2014
Data usunięcia 27 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #2361 PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #7732 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7711 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKWOJCIECH ZENON BORGUŃSKI
Wspólnik
2014-01-15
2014-12-11
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
MARIAN RUTKOWSKI
Wspólnik
2014-01-15
2016-03-08
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ
BOGDAN LESZEK WIELEBA
Wspólnik
2014-01-15
2016-03-08
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700,00 ZŁ
ADAM WĘGLEWSKI
Wspólnik
2014-12-11
2016-03-08
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300,00 ZŁ
MIROSŁAW TRZEŹWIŃSKI
Wspólnik
2014-12-11
2016-03-08
31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.100,00 ZŁ
DAWID MIROSŁAW TRZEŹWIŃSKI
Wspólnik
2016-03-08
2021-04-27
96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.600,00 ZŁ.
MARIAN RUTKOWSKI
Prokurent
2014-01-15
2021-04-27
PROKURA SAMOISTNA
BOGDAN WIELEBA
Prokurent
2014-01-15
2016-03-08
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH ZENON BORGUŃSKI
Prokurent
2016-03-08
2021-04-27
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. 2. ZARZĄD MOŻE SKŁADAĆ ZA SPÓŁKĘ OŚWIADCZENIA WOLI, BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ PRAWNĄ, KTÓRYM SPÓŁKA ROZPORZĄDZA LUB ŚWIADCZENIA, DO KTÓREGO SIĘ ZOBOWIĄZUJE. WYŁĄCZA SIĘ STOSOWANIE ART. 230 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.
WOJCIECH ZENON BORGUŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-15
2016-03-08
DAWID MIROSŁAW TRZEŹWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-08
2021-04-27
2014-01-15
2016-03-08
KOTWICZNA, 19, SZCZECIN, 70-673, SZCZECIN, POLSKA
2016-03-08
2017-09-19
UL. ANDRZEJA STRUGA, 78, SZCZECIN, 70-784, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie