KRS 0000393200
NIP8513155887
REGON32109431400000
NazwaMULTIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMULTIKO
Data rejestracji 09 sie 2011 (13 lat temu) 09 sie 2011
Data usunięcia 16 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA WENDY, 10, SZCZECIN, 70-655, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWADARIUSZ SZYMON NARKIEWICZ
Beneficjent
ANETA EWA CEGLAREK
Beneficjent
WOJCIECH ZENON BORGUŃSKI
reprezentant
DARIUSZ SZYMON NARKIEWICZ
Prokurent
2011-08-09
2022-03-24
PROKURA SAMOISTNA
BEATA KRUŚ
Prokurent
2011-08-09
2017-08-07
PROKURA SAMOISTNA
ANETA EWA CEGLAREK
Prokurent
2011-08-09
2022-03-24
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH ZENON BORGUŃSKI
Likwidator
2022-03-24
2022-11-16
DARIUSZ SZYMON NARKIEWICZ
Wspólnik
2011-08-09
2022-11-16
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
BEATA KRUŚ
Wspólnik
2011-08-09
2017-08-07
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
ANETA EWA CEGLAREK
Wspólnik
2011-08-09
2022-11-16
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
DARIUSZ SZYMON NARKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANETA EWA CEGLAREK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
WOJCIECH ZENON BORGUŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-09
2022-03-24
2011-08-09
2022-03-24
MULTIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-09
2017-08-11
KURZA STOPKA, 5, SZCZECIN, 70-535, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie