KRS 0000494160
NIP7532433542
REGON16156973200000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "GRANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "GRANA"
Data rejestracji 15 sty 2014 (11 lat temu) 15 sty 2014
Data usunięcia 14 mar 2019 14 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NYSKA, 27, BIAŁA NYSKA, 48-351, BIAŁA NYSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHWspólnik
2014-01-15
2015-04-30
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
53051336700000
TOMASZ ROBERT KRZYSZTOF
Wspólnik
2014-01-15
2019-03-14
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
KRYSTYNA WOJDYŁA
Wspólnik
2014-01-15
2019-03-14
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
PAWEŁ MARCIN WOJDYŁA
Wspólnik
2014-01-15
2019-03-14
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
RYSZARD FRANCISZEK KIK
Wspólnik
2015-04-30
2019-03-14
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
MACIEJ KRZYSZTOF
Wspólnik
2014-01-15
2019-03-14
1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
MACIEJ KRZYSZTOF
Likwidator
2018-03-08
2019-03-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. WSPÓLNIK SPÓŁKI BĘDĄCY OSOBĄ PRAWNĄ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ OSOBY UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA OSOBY PRAWNEJ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W UCHWALE WSPÓLNIKÓW LUB W UMOWIE SPÓŁKI OSOBY PRAWNEJ.
KRZYSZTOF ANDRZEJ WOJDYŁA
PREZES ZARZĄDU
2014-01-15
2015-09-22
HENRYK KRZYSZTOF
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2014-01-15
2015-09-22
MACIEJ KRZYSZTOF
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2015-09-22
2018-03-08
RYSZARD FRANCISZEK KIK
PREZES ZARZĄDU
2015-09-22
2018-03-08
2014-01-15
2014-08-21
GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ "GRANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-08-21
2018-03-08
GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU "GRANA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie